Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa
(Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, art. 12 e regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, articoli da 2 a 9)V Legislatura
(dal 5 giugno 1968 al 24 maggio 1972)
Ufficio di Presidenza costituito il 25 luglio 1968
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
CARRARO Luigi, Senatore |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
GULLO Fausto, Deputato |
PCI |
|
REGGIANI Alessandro, Deputato |
Fino al 6 luglio 1969 PSI-PSDI unificati, poi
PSI fino al 6 luglio 1969 Dal 7 luglio 1969 PSU, poi PSDI |
|
Segretari | ||
FOSCHINI Nicola, Deputato |
DC |
|
GALANTE GARRONE Carlo, Senatore |
Sin. Ind. |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BERGAMASCO Giorgio |
PLI |
Membro
dal 24 luglio 1968
|
CARRARO Luigi |
DC |
Membro
dal 24 luglio 1968
al 24 luglio 1968
|
DC |
Presidente
dal 25 luglio 1968
|
|
CUZARI Heros |
DC |
Membro
dal 16 gennaio 1969
al 7 agosto 1969
|
DAL FALCO Luciano |
DC |
Membro
dal 7 ottobre 1969
|
D'ANGELOSANTE Francesco Paolo |
PCI |
Membro
dal 24 luglio 1968
|
FORMA Renzo |
DC |
Membro
dal 24 luglio 1968
al 7 agosto 1969
|
FRANZA Enea |
MSI |
Membro
dal 24 luglio 1968
|
GALANTE GARRONE Carlo |
Sin. Ind. |
Membro
dal 24 luglio 1968
al 24 luglio 1968
|
Sin. Ind. |
Segretario
dal 25 luglio 1968
|
|
GUANTI Michele |
PCI |
Membro
dal 24 luglio 1968
|
LUGNANO Francesco |
PCI |
Membro
dal 24 luglio 1968
|
MANCINI Gaetano |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Membro
dal 24 luglio 1968
|
MAZZAROLLI Antonio |
DC |
Membro
dal 7 ottobre 1969
|
MORANDI Giorgio |
DC |
Membro
dal 24 luglio 1968
|
MORLINO Tommaso |
DC |
Membro
dal 24 luglio 1968
|
NENCIONI Gastone |
MSI |
Membro
dal 24 luglio 1968
|
SAMMARTINO Remo |
DC |
Membro
dal 24 luglio 1968
al 14 dicembre 1968
|
SCHIAVONE Domenico |
DC |
Membro
dal 24 luglio 1968
|
TREU Renato |
DC |
Membro
dal 24 luglio 1968
|
VERONESI Enzo |
PLI |
Membro
dal 24 luglio 1968
|
ZUCCALA' Michele |
PSI-PSDI unificati, poi PSI fino al 7 luglio 1969 |
Membro
dal 24 luglio 1968
|
Deputati | ||
ALESSI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 24 luglio 1968
|
AZZARO Giuseppe |
DC |
Membro
dal 24 luglio 1968
|
BRESSANI Pier Giorgio |
DC |
Membro
dal 16 ottobre 1968
|
BUSETTO Franco |
PCI |
Membro
dal 24 luglio 1968
|
CACCIATORE Francesco |
PSIUP |
Membro
dal 24 luglio 1968
|
CARRARA SUTOUR Ezequiel Stefano |
PSIUP |
Membro
dal 24 luglio 1968
|
CATTANEI Francesco |
DC |
Membro
dal 24 luglio 1968
|
COCCIA Franco |
PCI |
Membro
dal 24 luglio 1968
|
DELL'ANDRO Renato |
DC |
Membro
dal 24 luglio 1968
al 13 settembre 1968
|
DE POLI Dino |
DC |
Membro
dal 24 luglio 1968
|
FOSCHINI Nicola |
DC |
Membro
dal 24 luglio 1968
al 24 luglio 1968
|
DC |
Segretario
dal 25 luglio 1968
|
|
GULLO Fausto |
PCI |
Membro
dal 24 luglio 1968
al 24 luglio 1968
|
PCI |
Vicepresidente
dal 25 luglio 1968
|
|
LEPRE Bruno |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Membro
dal 24 luglio 1968
|
LEZZI Pietro |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Membro
dal 24 luglio 1968
|
MUSOTTO Giovanni |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Membro
dal 24 luglio 1968
|
PENNACCHINI Erminio |
DC |
Membro
dal 24 luglio 1968
al 7 agosto 1969
|
RE Giuseppina |
PCI |
Membro
dal 24 luglio 1968
|
REGGIANI Alessandro |
PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 24 luglio 1968
al 24 luglio 1968
|
PSI-PSDI unificati, poi
PSI fino al 6 luglio 1969 Dal 7 luglio 1969 PSU, poi PSDI |
Vicepresidente
dal 25 luglio 1968
|
|
TUCCARI Emanuele |
PCI |
Membro
dal 24 luglio 1968
|
VALORI Domenico |
PCI |
Membro
dal 24 luglio 1968
|