Commissioni e Giunte
Commissione speciale per i problemi ecologici
(Mozione n. 1-00077, approvata il 28 maggio 1971) (Art. 24 del Regolamento)V Legislatura
(dal 5 giugno 1968 al 24 maggio 1972)
Ufficio di Presidenza costituito il 24 giugno 1971
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
DALVIT Luigi |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
FERRONI Luigi |
PSI |
|
BENEDETTI Tullio |
PCI |
|
Segretari | ||
TREU Renato |
DC |
|
ARGIROFFI Emilio Maria Giuseppe |
PCI |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ALESSANDRINI Pio |
DC |
Membro
dal 22 giugno 1971
|
ANDO' Oscar |
DC |
Membro
dal 22 giugno 1971
|
ARGIROFFI Emilio Maria Giuseppe |
PCI |
Membro
dal 22 giugno 1971
al 23 giugno 1971
|
PCI |
Segretario
dal 24 giugno 1971
|
|
BANFI Arialdo |
PSI |
Membro
dal 22 giugno 1971
|
BENEDETTI Tullio |
PCI |
Membro
dal 22 giugno 1971
al 23 giugno 1971
|
PCI |
Vicepresidente
dal 24 giugno 1971
|
|
BOLETTIERI Antonio |
DC |
Membro
dal 22 giugno 1971
|
BRUSASCA Giuseppe |
DC |
Membro
dal 22 giugno 1971
|
CHIARIELLO Alfonso |
PLI |
Membro
dal 22 giugno 1971
|
CROLLALANZA Araldo |
MSI |
Membro
dal 22 giugno 1971
|
DALVIT Luigi |
DC |
Membro
dal 22 giugno 1971
al 23 giugno 1971
|
DC |
Presidente
dal 24 giugno 1971
|
|
DE LEONI Umberto |
DC |
Membro
dal 22 giugno 1971
|
DEL PACE Franco |
PCI |
Membro
dal 22 giugno 1971
|
DINDO Dino |
PSDI |
Membro
dal 22 giugno 1971
|
FERRONI Luigi |
PSI |
Membro
dal 22 giugno 1971
al 23 giugno 1971
|
PSI |
Vicepresidente
dal 24 giugno 1971
|
|
GATTO Simone |
Sin. Ind. |
Membro
dal 22 giugno 1971
|
GENCO Giacinto |
DC |
Membro
dal 22 giugno 1971
|
MENCHINELLI Alessandro |
Fino al 14 marzo 1972 PSIUP Dal 15 marzo 1972 PSI |
Membro
dal 22 giugno 1971
|
NOE' Luigi |
DC |
Membro
dal 22 giugno 1971
|
PAPA Gaspare |
PCI |
Membro
dal 22 giugno 1971
|
PECORARO Antonio |
DC |
Membro
dal 22 giugno 1971
|
PEGORARO Emilio |
PCI |
Membro
dal 22 giugno 1971
|
PINTO Biagio |
Misto |
Membro
dal 22 giugno 1971
|
POERIO Pasquale |
PCI |
Membro
dal 22 giugno 1971
|
ROSSI DORIA Manlio |
PSI |
Membro
dal 22 giugno 1971
|
TANGA Alfonso |
DC |
Membro
dal 22 giugno 1971
|
TOGNI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 22 giugno 1971
|
TREU Renato |
DC |
Membro
dal 22 giugno 1971
al 23 giugno 1971
|
DC |
Segretario
dal 24 giugno 1971
|