Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle direttive e sui criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti dalla legge per le iniziative di interesse turistico ed alberghiero
(Legge 15 febbraio 1962, n. 68, articolo 5)IV Legislatura
(dal 16 maggio 1963 al 4 giugno 1968)
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
AUDISIO Walter |
PCI |
Membro
dal 21 giugno 1965
|
BONAFINI Ugo |
Fino al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 17 luglio 1963
|
FRANCAVILLA Carlo |
PCI |
Membro
dal 17 luglio 1963
|
GRAY Ezio |
MSI |
Membro
dal 23 aprile 1964
|
MOLINARI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 24 febbraio 1965
|
MONGELLI Francesco Paolo |
Fino al 10 novembre 1966 PSDI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 17 luglio 1963
|
MORO Gerolamo Lino |
DC |
Membro
dal 17 luglio 1963
|
NENCIONI Gastone |
MSI |
Membro
dal 17 luglio 1963
al 23 aprile 1964
|
PIGNATELLI Gaspare |
DC |
Membro
dal 17 luglio 1963
al 24 febbraio 1965
|
RESTAGNO Pier Carlo |
DC |
Membro
dal 17 luglio 1963
Deceduto l'11 novembre 1966 |
SECCI Emilio |
PCI |
Membro
dal 17 luglio 1963
al 21 giugno 1965
|
ZANNINI Gino |
DC |
Membro
dal 7 dicembre 1966
|
Deputati | ||
ALESI Massimo |
PLI |
Membro
dal 17 luglio 1963
|
AMODIO Francesco |
DC |
Membro
dal 17 luglio 1963
|
DI GIANNANTONIO Natalino |
DC |
Membro
dal 17 luglio 1963
|
HELFER Renzo |
DC |
Membro
dal 17 luglio 1963
|
MATTEOTTI Matteo |
PSI, poi PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 17 luglio 1963
|
PAGLIARANI Nicola |
PCI |
Membro
dal 17 luglio 1963
|
SEMERARO Gabriele |
DC |
Membro
dal 17 luglio 1963
|
SERBANDINI Giovanni |
PCI |
Membro
dal 17 luglio 1963
|