Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della "mafia"
legge 20 dicembre 1962, n. 1720IV Legislatura
(dal 16 maggio 1963 al 4 giugno 1968)
Presidente
nominato il 5 giugno 1963
Ufficio di Presidenza costituito il 6 luglio 1963
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
PAFUNDI Donato, Senatore |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
LI CAUSI Girolamo, Deputato |
PCI |
Dal 6 luglio 1963
|
GULLOTTI Antonino, Deputato |
DC |
Dal 14 maggio 1964
|
SCALFARO Oscar Luigi, Deputato |
DC |
Dal 6 luglio 1963
al 22 aprile 1964
|
Segretari | ||
MILITERNI Giuseppe Mario, Senatore |
DC |
Dal 6 luglio 1963
Deceduto il 26 marzo 1967 |
GATTO Vincenzo, Deputato |
Fino al 20 gennaio 1964 PSI Dal 21 gennaio 1964 PSIUP |
Dal 6 luglio 1963
al 22 novembre 1967
|
GATTO Simone, Senatore |
Misto |
Dal 22 novembre 1967
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ADAMOLI Gelasio |
PCI |
Membro
dal 5 giugno 1963
|
ALESSI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 5 giugno 1963
|
ASARO Nicolo' |
PSI |
Membro
dal 21 dicembre 1963
al 30 settembre 1964
|
PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 22 novembre 1966
|
|
BERGAMASCO Giorgio |
PLI |
Membro
dal 5 giugno 1963
|
BERNARDINETTI Marzio |
DC |
Membro
dal 14 aprile 1967
|
BETTONI Dante |
DC |
Membro
dal 17 gennaio 1968
|
BUFALINI Paolo |
PCI |
Membro
dal 16 marzo 1964
al 3 giugno 1966
|
CIPOLLA Nicolo' Rosario |
PCI |
Membro
dal 5 giugno 1963
|
CRESPELLANI Luigi |
DC |
Membro
dal 5 giugno 1963
al 14 aprile 1967
|
D'ANGELOSANTE Francesco Paolo |
PCI |
Membro
dal 3 giugno 1966
|
DONATI Guglielmo |
DC |
Membro
dal 5 giugno 1963
|
GATTO Simone |
PSI |
Membro
dal 5 giugno 1963
all'8 dicembre 1963
|
Fino al 7 novembre 1966 PSI Dall'8 novembre 1966 Misto |
Membro
dal 30 settembre 1964
al 21 novembre 1967
|
|
Misto |
Segretario
dal 22 novembre 1967
|
|
GRANZOTTO BASSO Luciano |
PSDI |
Membro
dal 5 giugno 1963
al 3 luglio 1963
|
MILILLO Vincenzo |
Fino all'11 marzo 1964 PSI Dal 12 marzo 1964 al 9 aprile 1964 Misto Dal 10 aprile 1964 PSIUP |
Membro
dal 5 giugno 1963
Deceduto il 7 novembre 1966 |
MILITERNI Giuseppe Mario |
DC |
Membro
dal 5 giugno 1963
al 5 luglio 1963
|
DC |
Segretario
dal 6 luglio 1963
Deceduto il 26 marzo 1967 |
|
MORINO Alessandro |
Fino al 10 novembre 1966 PSDI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
PAFUNDI Donato |
DC |
Presidente
dal 5 giugno 1963
|
PARRI Ferruccio |
Misto |
Membro
dal 5 giugno 1963
|
PIASENTI Paride |
DC |
Membro
dal 5 giugno 1963
al 5 luglio 1963
|
SAILIS Enrico |
DC |
Membro
dal 14 aprile 1967
Deceduto il 16 dicembre 1967 |
SCOTTI Francesco |
PCI |
Membro
dal 5 giugno 1963
al 16 marzo 1964
|
SPEZZANO Francesco |
PCI |
Membro
dal 5 giugno 1963
|
VARALDO Franco |
DC |
Membro
dal 5 giugno 1963
|
Deputati | ||
AMADEI Giuseppe |
Fino al 31 ottobre 1966 PSDI Dal 1 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 5 giugno 1963
al 19 gennaio 1967
|
ASSENNATO Mario |
PCI |
Membro
dal 5 giugno 1963
|
BARZINI Luigi |
PLI |
Membro
dal 25 maggio 1964
al 25 ottobre 1965
|
BIAGGI Nullo |
DC |
Membro
dal 17 marzo 1964
|
COLOMBO Vittorino (L.) |
DC |
Membro
dal 20 gennaio 1964
al 17 marzo 1964
|
DELLA BRIOTTA Libero |
PSI, poi PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 20 gennaio 1964
|
DI GIANNANTONIO Natalino |
DC |
Membro
dal 5 giugno 1963
|
DONAT-CATTIN Carlo |
DC |
Membro
dal 5 giugno 1963
al 20 gennaio 1964
|
ELKAN Giovanni |
DC |
Membro
dal 5 giugno 1963
al 18 marzo 1966
|
GATTO Vincenzo |
PSI |
Membro
dal 5 giugno 1963
al 5 luglio 1963
|
Fino al 20 gennaio 1964 PSI Dal 21 gennaio 1964 PSIUP |
Segretario
dal 6 luglio 1963
al 22 novembre 1967
|
|
PSIUP |
Membro
dal 23 novembre 1967
|
|
GUADALUPI Mario Marino |
PSI |
Membro
dal 5 giugno 1963
al 20 gennaio 1964
|
GUIDI Alberto |
PCI |
Membro
dal 5 giugno 1963
|
GULLOTTI Antonino |
DC |
Membro
dal 20 gennaio 1964
al 13 maggio 1964
|
DC |
Vicepresidente
dal 14 maggio 1964
|
|
LI CAUSI Girolamo |
PCI |
Membro
dal 5 giugno 1963
al 5 luglio 1963
|
PCI |
Vicepresidente
dal 6 luglio 1963
|
|
MANNIRONI Salvatore |
DC |
Membro
dal 18 marzo 1966
|
MISASI Riccardo |
DC |
Membro
dal 5 giugno 1963
al 20 gennaio 1964
|
NICOSIA Angelo |
MSI |
Membro
dal 5 giugno 1963
|
PAGLIARANI Nicola |
PCI |
Membro
dal 16 febbraio 1966
|
SCALFARO Oscar Luigi |
DC |
Membro
dal 5 giugno 1963
al 5 luglio 1963
|
DC |
Vicepresidente
dal 6 luglio 1963
al 22 aprile 1964
|
|
USVARDI Gianni |
PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 19 gennaio 1967
|
VALITUTTI Salvatore |
PLI |
Membro
dal 25 ottobre 1965
|
VERONESI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 5 giugno 1963
|
VESTRI Giorgio |
PCI |
Membro
dal 5 giugno 1963
Dimissioni accettate il 13 gennaio 1966 |
ZINCONE Vittorio |
PLI |
Membro
dal 5 giugno 1963
al 25 maggio 1964
|