Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate in materia di nuova tariffa generale dei dazi doganali (l. 13/1965)
(Legge 1° febbraio 1965, n. 13, art. 4, e legge 14 dicembre 1976, n. 847)IV Legislatura
(dal 16 maggio 1963 al 4 giugno 1968)
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BANFI Arialdo |
Fino al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 18 febbraio 1965
|
BERLANDA Paolo |
DC |
Membro
dal 18 febbraio 1965
|
BOSSO Giacomo |
PLI |
Membro
dal 18 febbraio 1965
|
BRACCESI Giorgio |
DC |
Membro
dal 18 febbraio 1965
al 26 febbraio 1966
|
CENINI Pietro |
DC |
Membro
dal 18 febbraio 1965
|
CERRETI Giulio |
PCI |
Membro
dal 18 febbraio 1965
|
CHABOD Renato |
Misto |
Membro
dal 18 febbraio 1965
|
D'ANGELOSANTE Francesco Paolo |
PCI |
Membro
dal 18 febbraio 1965
|
DE MICHELE Luigi |
DC |
Membro
dal 18 febbraio 1965
|
FERRARI Francesco |
DC |
Membro
dal 18 febbraio 1965
|
FRANZA Enea |
MSI |
Membro
dal 18 febbraio 1965
|
GOMEZ D'AYALA Mario |
PCI |
Membro
dal 18 febbraio 1965
|
MAGLIANO Terenzio |
Fino al 10 novembre 1966 PSDI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 18 febbraio 1965
|
MONTAGNANI MARELLI Piero |
PCI |
Membro
dal 18 febbraio 1965
|
PECORARO Antonio |
DC |
Membro
dal 7 dicembre 1966
|
PERRINO Vitantonio |
DC |
Membro
dal 18 febbraio 1965
|
PESENTI Antonio |
PCI |
Membro
dal 18 febbraio 1965
|
RESTAGNO Pier Carlo |
DC |
Membro
dal 18 febbraio 1965
Deceduto l'11 novembre 1966 |
RODA Giuseppe |
PSIUP |
Membro
dal 18 febbraio 1965
|
SALARI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 22 marzo 1966
|
SALERNI Achille |
Fino al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 18 febbraio 1965
|
VALMARANA Giustino |
DC |
Membro
dal 18 febbraio 1965
|
Deputati | ||
AMBROSINI Silvio |
PCI |
Membro
dal 18 febbraio 1965
|
AZZARO Giuseppe |
DC |
Membro
dal 4 maggio 1965
|
BASTIANELLI Renato |
PCI |
Membro
dal 18 febbraio 1965
|
CODACCI PISANELLI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 18 febbraio 1965
|
CUTTITTA Antonino |
PDIUM |
Membro
dal 18 febbraio 1965
|
D'AMATO Luigi |
DC |
Membro
dal 18 febbraio 1965
al 15 ottobre 1965
|
DE MARZIO Ernesto |
MSI |
Membro
dal 18 febbraio 1965
|
DE PASCALIS Luciano |
PSI, poi PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 18 febbraio 1965
|
DOSI Mario |
DC |
Membro
dal 18 febbraio 1965
|
GITTI Salvatore Angelo |
DC |
Membro
dal 18 febbraio 1965
|
LENTI Luciano |
PCI |
Membro
dal 24 marzo 1965
|
MATARRESE Giuseppe |
PCI |
Membro
dal 18 febbraio 1965
|
PASSONI Luigi |
PSIUP |
Membro
dal 18 febbraio 1965
|
PATRINI Narciso Franco |
DC |
Membro
dal 15 ottobre 1965
|
PEDINI Mario |
DC |
Membro
dal 18 febbraio 1965
al 4 maggio 1965
|
RAUCCI Vincenzo |
PCI |
Membro
dal 18 febbraio 1965
|
SABATINI Armando |
DC |
Membro
dal 18 febbraio 1965
|
SCARASCIA MUGNOZZA Carlo |
DC |
Membro
dal 18 febbraio 1965
|
SCRICCIOLO Loris |
PSI, poi PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 18 febbraio 1965
|
SPALLONE Giulio |
PCI |
Membro
dal 18 febbraio 1965
al 24 marzo 1965
|
TROMBETTA Mariano |
PLI |
Membro
dal 18 febbraio 1965
|
VIZZINI Casimiro |
Fino al 31 ottobre 1966 PSDI Dal 1 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 18 febbraio 1965
|
ZUGNO Faustino |
DC |
Membro
dal 18 febbraio 1965
|