Parlamentari membri della Commissione per la vigilanza sull'amministrazione del debito pubblico
(D. L. 31 dicembre 1915, n. 1928, art. 1; testo unico 14 febbraio 1963, n. 1343, articoli 90 e 91)IV Legislatura
(dal 16 maggio 1963 al 4 giugno 1968)
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
CONTI Alfredo |
DC |
Membro
dall'11 febbraio 1965
|
MAIER Giulio |
Fino al 10 novembre 1966 PSDI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 3 ottobre 1963
|
ROSELLI Enrico |
DC |
Membro
dal 3 ottobre 1963
Deceduto il 14 dicembre 1964 |
SAMARITANI Agide |
PCI |
Membro
dal 3 ottobre 1963
|
Deputati | ||
BUZZETTI Primo |
DC |
Membro
dal 3 ottobre 1963
|
DOSI Mario |
DC |
Membro
dal 3 ottobre 1963
|
SOLIANO Francesco |
PCI |
Membro
dal 3 ottobre 1963
|