Commissioni e Giunte
Giunta delle elezioni
IV Legislatura
(dal 16 maggio 1963 al 4 giugno 1968)
Costituita
il 17 maggio 1963
Ufficio di Presidenza costituito il 16 maggio 1963
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
TUPINI Umberto |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
CHABOD Renato |
Misto |
|
GRAMEGNA Giuseppe |
PCI |
|
Segretari | ||
CORNAGGIA MEDICI Giovanni Maria |
DC |
|
BANFI Arialdo |
PSI |
Fino al 7 dicembre 1963
|
SCHIETROMA Dante |
PSDI |
Fino al 25 febbraio 1966
|
PREZIOSI Costantino |
Fino al 17 marzo 1964 PSI Dal 18 marzo 1964 al 9 aprile 1964 Misto Dal 10 aprile 1964 PSIUP |
Dal 18 dicembre 1963
|
MONGELLI Francesco Paolo |
Fino al 10 novembre 1966 PSDI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Dal 13 luglio 1966
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ANGELILLI Ugo |
DC |
Membro
dal 22 marzo 1966
|
ANGELINI Cesare |
Dal 16 maggio 1963 DC |
Membro
|
BANFI Arialdo |
Dal 16 maggio 1963 PSI |
Segretario
fino al 7 dicembre 1963
|
BARACCO Leopoldo |
Dal 16 maggio 1963 DC |
Membro
Deceduto il 13 gennaio 1966 |
BATTISTA Emilio |
DC |
Membro
dal 22 marzo 1966
|
BERMANI Alessandro |
Dal 16 maggio 1963 al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
|
CHABOD Renato |
Dal 16 maggio 1963 Misto |
Vicepresidente
|
CONTI Alfredo |
DC |
Membro
dal 21 settembre 1964
|
CORNAGGIA MEDICI Giovanni Maria |
Dal 16 maggio 1963 DC |
Segretario
|
CRESPELLANI Luigi |
Dal 16 maggio 1963 DC |
Membro
Deceduto il 15 aprile 1967 |
DONATI Guglielmo |
Dal 16 maggio 1963 DC |
Membro
|
FABIANI Mario |
Dal 16 maggio 1963 PCI |
Membro
|
FORMA Renzo |
DC |
Membro
dal 30 maggio 1967
|
GIANQUINTO Giovanni Battista |
Dal 16 maggio 1963 PCI |
Membro
|
GRAMEGNA Giuseppe |
Dal 16 maggio 1963 PCI |
Vicepresidente
|
MARCHISIO Domenico |
Dal 16 maggio 1963 al 25 luglio 1967 PCI Dal 26 luglio 1967 PSI-PSDI unificati |
Membro
|
MILITERNI Giuseppe Mario |
Dal 16 maggio 1963 DC |
Membro
Deceduto il 26 marzo 1967 |
MONGELLI Francesco Paolo |
PSDI |
Membro
dal 22 marzo 1966
al 12 luglio 1966
|
Fino al 10 novembre 1966 PSDI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Segretario
dal 13 luglio 1966
|
|
NENCIONI Gastone |
Dal 16 maggio 1963 MSI |
Membro
|
OLIVA Giorgio |
Dal 16 maggio 1963 DC |
Membro
fino al 24 luglio 1964
|
PALERMO Mario |
Dal 16 maggio 1963 PCI |
Membro
|
PALUMBO Vincenzo |
Dal 16 maggio 1963 PLI |
Membro
|
PICARDI Bonaventura |
Dal 16 maggio 1963 DC |
Membro
fino al 25 febbraio 1966
|
PICCHIOTTI Giacomo |
Dal 16 maggio 1963 al 19 luglio 1964 PSI Dal 20 luglio 1964 PSIUP |
Membro
Deceduto il 19 novembre 1966 |
PREZIOSI Costantino |
Fino al 17 marzo 1964 PSI Dal 18 marzo 1964 al 9 aprile 1964 Misto Dal 10 aprile 1964 PSIUP |
Segretario
dal 18 dicembre 1963
|
SAILIS Enrico |
DC |
Membro
dal 14 aprile 1967
Deceduto il 16 dicembre 1967 |
SALERNI Achille |
PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 30 novembre 1966
|
SCHIETROMA Dante |
Dal 16 maggio 1963 PSDI |
Segretario
fino al 25 febbraio 1966
|
TUPINI Umberto |
Dal 16 maggio 1963 DC |
Presidente
|