Commissioni e Giunte
3ª Commissione permanente
(Affari esteri)IV Legislatura
(dal 16 maggio 1963 al 4 giugno 1968)
Ufficio di Presidenza costituito il 5 luglio 1963
Rinnovo biennale il 6 luglio 1965
2º rinnovo biennale il 7 luglio 1967
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
CESCHI Stanislao |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
LUSSU Emilio |
PSI |
Fino all'11 ottobre 1963
|
SPANO Velio |
PCI |
Deceduto il 7 ottobre 1964 |
TOLLOY Giusto |
PSI |
Dall'11 marzo 1964
al 21 marzo 1966
|
PAJETTA Giuliano |
PCI |
Dal 22 gennaio 1965
|
BATTINO VITTORELLI Paolo |
PSI-PSDI unificati |
Dal 20 dicembre 1966
|
Segretari | ||
MICARA Pietro |
DC |
Fino al 23 gennaio 1964
|
VALENZI Maurizio |
PCI |
|
BOLETTIERI Antonio |
DC |
Dall'11 aprile 1964
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BANFI Arialdo In sostituzione del Sottosegretario di Stato Giorgio FENOALTEA. |
PSI |
Membro
dal 29 settembre 1964
al 26 gennaio 1965
|
BARTESAGHI Ugo |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
BATTINO VITTORELLI Paolo |
Fino al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 19 dicembre 1966
|
PSI-PSDI unificati |
Vicepresidente
dal 20 dicembre 1966
|
|
BATTISTA Emilio |
DC |
Membro
dal 22 marzo 1966
|
BERGAMASCO Giorgio |
PLI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
BOLETTIERI Antonio |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 10 aprile 1964
|
DC |
Segretario
dall'11 aprile 1964
|
|
BUFALINI Paolo |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 19 aprile 1966
|
CARBONI Enrico |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
CARON Giuseppe Sostituito da Francesco Maria DOMINEDO' dal 24 gennaio 1964 al 26 ottobre 1964. Sostituito da Paride PIASENTI dal 28 gennaio 1965 al 26 febbraio 1966. Sostituito da Paride PIASENTI dal 7 luglio 1967 al 4 giugno 1968. |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
CESCHI Stanislao |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 luglio 1963
|
DC |
Presidente
dal 5 luglio 1963
|
|
CINGOLANI Mario |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
CRESPELLANI Luigi In sostituzione del Sottosegretario di Stato Pietro MICARA. |
DC |
Membro
dal 24 gennaio 1964
al 26 febbraio 1966
|
D'ANDREA Ugo |
PLI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
DARE' Gastone In sostituzione del Sottosegretario di Stato Orlando LUCCHI. |
PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 14 febbraio 1967
|
DOMINEDO' Francesco Maria In sostituzione del Sottosegretario di Stato Giuseppe CARON. |
DC |
Membro
dal 24 gennaio 1964
Deceduto il 26 ottobre 1964 |
FENOALTEA Giorgio Sostituito da Luigi MARIOTTI dal 12 marzo 1964 al 22 luglio 1964. Sostituito da Arialdo BANFI dal 29 settembre 1964 al 26 gennaio 1965. Sostituito da Luciano Fabio STIRATI dal 26 gennaio 1965 al 26 febbraio 1966. |
Fino al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 3 luglio 1963
all'11 dicembre 1966
|
In sostituzione
del Sottosegretario di Stato Orlando LUCCHI. |
PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 12 dicembre 1966
al 14 febbraio 1967
|
FERRETTI Lando |
MSI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
GAVA Silvio |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
GRAY Ezio |
MSI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 6 luglio 1965
|
MSI |
Membro
dal 7 luglio 1967
|
|
GRONCHI Giovanni |
Misto |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
JANNUZZI Onofrio |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
LESSONA Alessandro |
MSI |
Membro
dal 6 luglio 1965
al 7 luglio 1967
|
LEVI Carlo |
Misto |
Membro
dal 7 luglio 1967
|
LUCCHI Orlando Sostituito da Giorgio FENOALTEA dal 12 dicembre 1966 al 14 febbraio 1967. Sostituito da Gastone DARE' dal 14 febbraio 1967 al 4 giugno 1968. |
PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 12 dicembre 1966
|
LUSSU Emilio |
PSI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 luglio 1963
|
PSI |
Vicepresidente
dal 5 luglio 1963
all'11 ottobre 1963
|
|
Fino all'11 marzo 1964 PSI Dal 12 marzo 1964 al 9 aprile 1964 Misto Dal 10 aprile 1964 PSIUP |
Membro
dal 12 ottobre 1963
|
|
MARIOTTI Luigi In sostituzione del Sottosegretario di Stato Giorgio FENOALTEA. |
PSI |
Membro
dal 12 marzo 1964
al 22 luglio 1964
|
MENCARAGLIA Luciano |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
MERZAGORA Cesare |
Misto |
Membro
dal 22 novembre 1967
|
MESSERI Girolamo Sostituito da Enrico ROSELLI dal 24 gennaio 1964 al 14 dicembre 1964. |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
MICARA Pietro |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 luglio 1963
|
DC |
Segretario
dal 5 luglio 1963
al 23 gennaio 1964
|
|
Sostituito da
Luigi CRESPELLANI
dal 24 gennaio 1964 al 26 febbraio 1966. |
DC |
Membro
dal 24 gennaio 1964
|
MILITERNI Giuseppe Mario In sostituzione del Sottosegretario di Stato Natale SANTERO. |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
all'8 agosto 1964
|
MONTINI Ludovico |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
MORINO Alessandro |
Fino al 10 novembre 1966 PSDI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
MORO Gerolamo Lino In sostituzione del Ministro Leopoldo RUBINACCI. |
DC |
Membro
dal 22 marzo 1966
|
PAJETTA Giuliano |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 21 gennaio 1965
|
PCI |
Vicepresidente
dal 22 gennaio 1965
|
|
PARRI Ferruccio |
Misto |
Membro
dal 7 luglio 1967
|
PIASENTI Paride In sostituzione del Sottosegretario di Stato Giuseppe CARON. |
DC |
Membro
dal 28 gennaio 1965
al 26 febbraio 1966
|
DC |
Membro
dal 7 luglio 1967
|
|
PICCIONI Attilio Sostituito da Antonio BOLETTIERI dal 3 luglio 1963 al 4 giugno 1968. |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
POLANO Luigi |
PCI |
Membro
dal 19 gennaio 1965
al 19 aprile 1966
|
ROSELLI Enrico In sostituzione del Sottosegretario di Stato Girolamo MESSERI. |
DC |
Membro
dal 24 gennaio 1964
Deceduto il 14 dicembre 1964 |
RUBINACCI Leopoldo Sostituito da Gerolamo Lino MORO dal 22 marzo 1966 al 4 giugno 1968. |
DC |
Membro
dall'8 agosto 1964
|
SALATI Remo |
PCI |
Membro
dal 20 aprile 1966
|
SANTERO Natale Sostituito da Giuseppe Mario MILITERNI dal 3 luglio 1963 all'8 agosto 1964. |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 21 marzo 1966
|
SCOCCIMARRO Mauro |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
SPANO Velio |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 luglio 1963
|
PCI |
Vicepresidente
dal 5 luglio 1963
Deceduto il 7 ottobre 1964 |
|
STIRATI Luciano Fabio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Giorgio FENOALTEA. |
PSI |
Membro
dal 26 gennaio 1965
al 26 febbraio 1966
|
Fino al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 22 marzo 1966
|
|
TOLLOY Giusto |
PSI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 10 marzo 1964
|
PSI |
Vicepresidente
dall'11 marzo 1964
al 21 marzo 1966
|
|
Sostituito da
Luciano Fabio STIRATI
dal 22 marzo 1966 al 4 giugno 1968. |
Fino al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 22 marzo 1966
|
TOMASUCCI Evio |
PCI |
Membro
dal 20 aprile 1966
|
TURANI Daniele |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
Deceduto il 25 aprile 1964 |
VALENZI Maurizio |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 luglio 1963
|
PCI |
Segretario
dal 5 luglio 1963
|
|
VIGLIANESI Italo |
PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 12 dicembre 1966
|