Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni
(Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, art. 11, e legge 23 agosto 1949, n. 681, art. 1)III Legislatura
(dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963)
Presidente
eletto il 24 settembre 1958
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
BISORI Guido, Senatore |
DC |
Fino al 18 febbraio 1959
|
JANNUZZI Onofrio, Senatore |
DC |
Dal 9 aprile 1959
|
Vicepresidenti | ||
GUERRIERI Filippo, Deputato |
DC |
|
LAJOLO Davide Ulisse, Deputato |
PCI |
|
Segretari | ||
ORLANDI Flavio, Deputato |
PSDI |
|
SCHIAVETTI Fernando, Deputato |
PSI |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ALBERTI Giuseppe |
PSI |
Membro
dal 30 luglio 1958
|
ANGELILLI Ugo |
DC |
Membro
dal 3 marzo 1959
|
BATTAGLIA Edoardo |
Misto |
Membro
dal 30 luglio 1958
|
BISORI Guido |
DC |
Membro
dal 30 luglio 1958
al 23 settembre 1958
|
DC |
Presidente
dal 24 settembre 1958
al 18 febbraio 1959
|
|
CARELLI Mario |
DC |
Membro
dal 30 luglio 1958
|
CIANCA Alberto |
PSI |
Membro
dal 30 luglio 1958
|
CINGOLANI Mario |
DC |
Membro
dal 30 luglio 1958
|
CORNAGGIA MEDICI Giovanni Maria |
DC |
Membro
dal 30 luglio 1958
|
FERRETTI Lando |
MSI - PNM, poi MSI - PDI |
Membro
dal 30 luglio 1958
|
FIORENTINO Gaetano |
Fino al 15 dicembre 1959 Misto Dal 16 dicembre 1959 MSI - PDI |
Membro
dal 30 luglio 1958
|
JANNUZZI Onofrio |
DC |
Membro
dal 30 luglio 1958
all'8 aprile 1959
|
DC |
Presidente
dal 9 aprile 1959
|
|
LUPORINI Cesare |
PCI |
Membro
dal 30 luglio 1958
|
MOLE' Enrico |
Misto |
Membro
dal 30 luglio 1958
|
MONNI Antonio |
DC |
Membro
dal 30 luglio 1958
|
PASTORE Ottavio |
PCI |
Membro
dal 30 luglio 1958
|
RESTAGNO Pier Carlo |
DC |
Membro
dal 30 luglio 1958
|
Deputati | ||
ANTONIOZZI Dario |
DC |
Membro
dal 12 maggio 1960
al 27 luglio 1960
|
BARBIERI Orazio |
PCI |
Membro
dal 30 luglio 1958
|
CERVONE Vittorio |
DC |
Membro
dal 2 agosto 1960
al 24 febbraio 1962
|
COVELLI Alfredo |
PNM, poi PDI |
Membro
dal 30 luglio 1958
|
DANTE Antonino |
DC |
Membro
dal 13 aprile 1962
|
DE VITA Francesco |
Misto |
Membro
dal 30 luglio 1958
Deceduto il 2 giugno 1961 |
FORLANI Arnaldo |
DC |
Membro
dal 30 luglio 1958
|
GUERRIERI Filippo |
DC |
Membro
dal 30 luglio 1958
al 23 settembre 1958
|
DC |
Vicepresidente
dal 24 settembre 1958
|
|
JERVOLINO Maria |
DC |
Membro
dal 30 luglio 1958
|
LAJOLO Davide Ulisse |
PCI |
Membro
dal 30 luglio 1958
al 23 settembre 1958
|
PCI |
Vicepresidente
dal 24 settembre 1958
|
|
MAZZALI Guido |
PSI |
Membro
dal 30 luglio 1958
Deceduto il 24 dicembre 1960 |
ORLANDI Flavio |
PSDI |
Membro
dal 30 luglio 1958
al 23 settembre 1958
|
PSDI |
Segretario
dal 24 settembre 1958
|
|
PEDINI Mario |
DC |
Membro
dal 30 luglio 1958
|
PIERACCINI Giovanni |
PSI |
Membro
dal 7 febbraio 1961
|
SAMMARTINO Remo |
DC |
Membro
dal 12 maggio 1960
|
SCALFARO Oscar Luigi |
DC |
Membro
dal 30 luglio 1958
al 15 febbraio 1959
|
SCHIAVETTI Fernando |
PSI |
Membro
dal 30 luglio 1958
al 23 settembre 1958
|
PSI |
Segretario
dal 24 settembre 1958
|
|
SPECIALE Giuseppe |
PCI |
Membro
dal 30 luglio 1958
|
TOZZI CONDIVI Renato |
DC |
Membro
dal 30 luglio 1958
al 25 marzo 1960
|
ZANIBELLI Amos |
DC |
Membro
dal 30 luglio 1958
|