Membri dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa
Legge 23 luglio 1949, n. 433, articolo 3II Legislatura
(dal 25 giugno 1953 all'11 giugno 1958)
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
AZARA Antonio |
DC |
Membro
dal 5 maggio 1954
|
BOGGIANO PICO Antonio |
DC |
Membro
dal 5 maggio 1954
|
CANEVARI Emilio |
Lib. Soc. Rep. |
Membro
dal 5 maggio 1954
|
CINGOLANI Mario |
DC |
Membro
dal 5 maggio 1954
|
GALLETTO Bortolo |
DC |
Membro
dal 5 maggio 1954
|
NACUCCHI Nicola |
PNM |
Membro
dal 7 maggio 1954
|
PERRIER Stefano |
Lib. Soc. Rep. |
Membro
dal 5 maggio 1954
Deceduto il 27 maggio 1956 |
SANTERO Natale |
DC |
Membro
dal 5 maggio 1954
|
SPALLICCI Aldo |
Lib. Soc. Rep. |
Membro
dal 5 maggio 1954
|
Deputati | ||
BADINI CONFALONIERI Vittorio |
PLI |
Membro
dal 5 maggio 1954
|
BENVENUTI Ludovico |
DC |
Membro
dal 5 maggio 1954
Dimissioni accettate il 1 ottobre 1957 |
BETTIOL Giuseppe Maria |
DC |
Membro
dal 5 maggio 1954
|
CODACCI PISANELLI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 5 maggio 1954
|
DE VITA Francesco |
Misto |
Membro
dal 5 maggio 1954
|
GONELLA Guido |
DC |
Membro
dal 5 maggio 1954
|
MONTINI Ludovico |
DC |
Membro
dal 5 maggio 1954
|
TREVES Paolo |
PSDI |
Membro
dal 5 maggio 1954
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
CARMAGNOLA Luigi |
Lib. Soc. Rep. |
Membro
dal 5 maggio 1954
|
CERULLI IRELLI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 5 maggio 1954
|
DE BOSIO Francesco |
DC |
Membro
dal 5 maggio 1954
|
GIARDINA Camillo |
DC |
Membro
dal 5 maggio 1954
|
JANNUZZI Onofrio |
DC |
Membro
dal 5 maggio 1954
|
PAOLUCCI Raffaele |
PNM |
Membro
dal 7 maggio 1954
|
SELVAGGI Francesco |
DC |
Membro
dal 5 maggio 1954
Deceduto l'11 luglio 1956 |
TARTUFOLI Amor |
DC |
Membro
dal 5 maggio 1954
|
TURANI Daniele |
DC |
Membro
dal 5 maggio 1954
|
Deputati | ||
BASILE Guido |
PLI |
Membro
dal 5 maggio 1954
|
CONCI Elisabetta |
DC |
Membro
dal 5 maggio 1954
|
COTTONE Benedetto |
Fino al 22 dicembre 1956 PNM Dal 23 dicembre 1956 PLI |
Membro
dal 5 maggio 1954
|
EBNER Anton |
Misto |
Membro
dal 5 maggio 1954
|
MATTEOTTI Carlo |
PSDI |
Membro
dal 5 maggio 1954
|
PECORARO Antonio |
DC |
Membro
dal 5 maggio 1954
|
STORCHI Ferdinando |
DC |
Membro
dal 5 maggio 1954
|
VEDOVATO Giuseppe |
DC |
Membro
dal 5 maggio 1954
|
ZERBI Tommaso |
DC |
Membro
dal 5 maggio 1954
|
Non esiste una vista con questo alias.