Parlamentari membri della Commissione per la vigilanza sull'amministrazione del debito pubblico
(D. L. 31 dicembre 1915, n. 1928, art. 1; testo unico 14 febbraio 1963, n. 1343, articoli 90 e 91)II Legislatura
(dal 25 giugno 1953 all'11 giugno 1958)
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
CANEVARI Emilio |
Lib. Soc. Rep. |
Membro
dal 26 giugno 1953
|
GIACOMETTI Guido |
PSI |
Membro
dal 26 giugno 1953
|
MOTT Angelo Giacomo |
DC |
Membro
dal 26 giugno 1953
al 17 luglio 1953
|
VALMARANA Giustino |
DC |
Membro
dal 19 agosto 1953
al 19 gennaio 1954
|
DC |
Membro
dal 3 ottobre 1957
|
|
ZOTTA Mario |
DC |
Membro
dal 12 marzo 1954
al 19 maggio 1957
|
Deputati | ||
ARCAINI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 26 giugno 1953
all'11 gennaio 1954
|
CAVALLARI Vincenzo |
PCI |
Membro
dal 26 giugno 1953
|
TESAURO Alfonso |
DC |
Membro
dal 9 marzo 1954
|
VALSECCHI Athos |
DC |
Membro
dal 26 giugno 1953
|