Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni
(Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, art. 11, e legge 23 agosto 1949, n. 681, art. 1)I Legislatura
(dall'8 maggio 1948 al 24 giugno 1953)
Ufficio di Presidenza costituito il 2 febbraio 1950
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
CAPPA Paolo, Senatore |
DC |
Fino al 25 luglio 1951
|
MERLIN Umberto, Senatore |
DC |
Dal 9 luglio 1952
|
Vicepresidenti | ||
MOLE' Enrico, Senatore |
Dem. Sin. |
|
TREVES Paolo, Deputato |
PSLI, poi PS-SIIS, poi PSDI |
|
Segretari | ||
GRISOLIA Domenico, Senatore |
PSI |
Fino al 23 marzo 1953
|
CREMASCHI Carlo, Deputato |
DC |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ADINOLFI Pietro |
PSI |
Membro
dal 2 febbraio 1950
al 23 marzo 1953
|
ASQUINI Giuseppe |
PSLI, poi PS (S.I.I.S.), poi PSDI |
Membro
dal 2 febbraio 1950
|
BISORI Guido |
DC |
Membro
dal 2 febbraio 1950
|
BORROMEO Luigi |
DC |
Membro
dal 2 febbraio 1950
|
CAPPA Paolo |
DC |
Presidente
dal 2 febbraio 1950
al 25 luglio 1951
|
CAPPELLINI Egisto |
PCI |
Membro
dal 2 febbraio 1950
al 23 marzo 1953
|
DONATI Albino |
DC |
Membro
dal 25 settembre 1951
|
GRISOLIA Domenico |
PSI |
Segretario
dal 2 febbraio 1950
al 23 marzo 1953
|
GUGLIELMONE Teresio |
DC |
Membro
dal 2 febbraio 1950
al 1 luglio 1952
|
MERLIN Umberto |
DC |
Membro
dal 2 luglio 1952
all'8 luglio 1952
|
DC |
Presidente
dal 9 luglio 1952
|
|
MOLE' Enrico |
Dem. Sin. |
Vicepresidente
dal 2 febbraio 1950
|
RICCIO Mario |
DC |
Membro
dal 2 febbraio 1950
|
ROMITA Giuseppe |
Fino al 31 dicembre 1950 PSI Dal 1 gennaio 1951 al 18 giugno 1951 Misto Dal 19 giugno 1951 PS (S.I.I.S.), poi PSDI |
Membro
dal 2 febbraio 1950
|
SPALLINO Lorenzo |
DC |
Membro
dal 2 febbraio 1950
|
TAFURI Giovan Bernardino |
DC |
Membro
dal 2 febbraio 1950
|
TERRACINI Umberto |
PCI |
Membro
dal 2 febbraio 1950
al 23 marzo 1953
|
TOSATTI Quinto |
DC |
Membro
dal 2 febbraio 1950
|
Deputati | ||
BETTIOL Giuseppe Maria |
DC |
Membro
dal 31 gennaio 1950
|
BORIONI Virginio |
PCI |
Membro
dal 31 gennaio 1950
|
COCCO ORTU Francesco |
PLI |
Membro
dal 31 gennaio 1950
|
COVELLI Alfredo |
PNM |
Membro
dal 31 gennaio 1950
|
CREMASCHI Carlo |
DC |
Membro
dal 31 gennaio 1950
al 1 febbraio 1950
|
DC |
Segretario
dal 2 febbraio 1950
|
|
DE VITA Francesco |
Repubblicano |
Membro
dal 31 gennaio 1950
|
FARINI Carlo |
PCI |
Membro
dal 6 giugno 1950
|
GIORDANI Igino |
DC |
Membro
dal 31 gennaio 1950
|
GOTELLI Angela |
DC |
Membro
dal 31 gennaio 1950
al 4 aprile 1953
|
MARZI Domenico |
PCI |
Membro
dal 31 gennaio 1950
al 5 giugno 1950
|
MAZZALI Guido |
PSI |
Membro
dal 31 gennaio 1950
|
PAJETTA Giancarlo |
PCI |
Membro
dal 31 gennaio 1950
|
QUARELLO Gioacchino |
DC |
Membro
dal 31 gennaio 1950
|
SAMPIETRO Umberto |
DC |
Membro
dal 31 gennaio 1950
|
TOZZI CONDIVI Renato |
DC |
Membro
dal 31 gennaio 1950
|
TREVES Paolo |
PSLI |
Membro
dal 31 gennaio 1950
al 1 febbraio 1950
|
PSLI, poi PS-SIIS, poi PSDI |
Vicepresidente
dal 2 febbraio 1950
|