Commissioni e Giunte
Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge concernenti ratifica di decreti legislativi emanati durante il periodo della Costituente
I Legislatura
(dall'8 maggio 1948 al 24 giugno 1953)
Ufficio di Presidenza costituito il 28 ottobre 1949
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
SALOMONE Rocco |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
SANNA RANDACCIO Raffaele |
Liberale |
Fino al 31 maggio 1951
|
PALERMO Mario |
PCI |
|
GASPAROTTO Luigi |
Misto |
Dal 5 luglio 1951
|
Segretari | ||
CARBONI Enrico |
DC |
|
RIZZO Domenico |
PSI |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ALBERTI Giuseppe |
PSI |
Membro
dal 28 ottobre 1949
|
BANFI Antonio |
PCI |
Membro
dal 29 novembre 1951
|
BOCCASSI Carlo |
PCI |
Membro
dal 28 ottobre 1949
|
BOERI Giovanni Battista |
Repubblicano |
Membro
dal 2 agosto 1951
|
BOGGIANO PICO Antonio |
DC |
Membro
dal 28 ottobre 1949
|
BOSCO Giacinto |
DC |
Membro
dal 28 ottobre 1949
|
CANALETTI GAUDENTI Alberto |
DC |
Membro
dal 28 ottobre 1949
|
CARBONI Enrico |
DC |
Segretario
dal 28 ottobre 1949
|
CASO Giovanni |
DC |
Membro
dal 25 settembre 1951
|
CERICA Angelo |
DC |
Membro
dal 28 ottobre 1949
|
CORBELLINI Guido |
DC |
Membro
dal 29 maggio 1951
|
DE LUCA Carlo |
DC |
Membro
dal 25 settembre 1951
|
DE PIETRO Michele |
DC |
Membro
dal 28 ottobre 1949
|
FAZIO Egidio |
Liberale |
Membro
dal 14 giugno 1951
|
FERRABINO Aldo |
DC |
Membro
dal 28 ottobre 1949
|
FERRARI Giacomo |
PCI |
Membro
dal 28 ottobre 1949
al 28 novembre 1951
|
FOCACCIA Basilio |
DC |
Membro
dal 28 ottobre 1949
al 26 luglio 1951
|
FRANZA Enea |
Misto |
Membro
dal 27 giugno 1951
|
GASPAROTTO Luigi |
Misto |
Membro
dal 28 ottobre 1949
al 4 luglio 1951
|
Misto |
Vicepresidente
dal 5 luglio 1951
|
|
GIARDINA Camillo |
DC |
Membro
dal 28 ottobre 1949
|
GIUA Michele |
PSI |
Membro
dal 28 ottobre 1949
|
JANNELLI Gabriele |
PSI |
Membro
dal 28 ottobre 1949
|
JANNUZZI Onofrio |
DC |
Membro
dal 28 ottobre 1949
al 26 luglio 1951
|
LABRIOLA Arturo |
Misto |
Membro
dal 28 ottobre 1949
|
LUCIFERO Roberto |
Misto |
Membro
dal 14 marzo 1951
|
MASTINO Pietro |
Dem. Sin. |
Membro
dal 28 ottobre 1949
|
PALERMO Mario |
PCI |
Vicepresidente
dal 28 ottobre 1949
|
PARRI Ferruccio |
Repubblicano |
Membro
dal 28 ottobre 1949
al 1 agosto 1951
|
PERSICO Giovanni |
US, poi PSLI, poi PS (S.I.I.S.), poi PSDI |
Membro
dal 28 ottobre 1949
|
PEZZINI Cristoforo |
DC |
Membro
dal 14 febbraio 1950
|
PLATONE Felice |
PCI |
Membro
dal 20 febbraio 1951
|
REALE Eugenio |
PCI |
Membro
dal 28 ottobre 1949
|
RICCIO Mario |
DC |
Membro
dal 28 ottobre 1949
|
RIZZO Domenico |
PSI |
Segretario
dal 28 ottobre 1949
|
RIZZO Giambattista |
Misto |
Membro
dal 28 ottobre 1949
|
ROCCO Luigi |
Fino al 31 dicembre 1949 US Dal 1 gennaio 1950 Misto |
Membro
dal 28 ottobre 1949
al 13 marzo 1951
|
RUBINACCI Leopoldo |
DC |
Membro
dal 28 ottobre 1949
al 31 gennaio 1950
|
RUGGERI Luigi |
PCI |
Membro
dal 28 ottobre 1949
al 16 febbraio 1951
|
SALOMONE Rocco |
DC |
Presidente
dal 28 ottobre 1949
|
SANNA RANDACCIO Raffaele |
Liberale |
Vicepresidente
dal 28 ottobre 1949
al 31 maggio 1951
|
SPEZZANO Francesco |
PCI |
Membro
dal 28 ottobre 1949
|
TESSITORI Tiziano |
DC |
Membro
dal 1 dicembre 1950
al 18 maggio 1951
|
VARALDO Franco |
DC |
Membro
dal 28 ottobre 1949
|
ZOLI Adone |
DC |
Membro
dal 28 ottobre 1949
al 30 novembre 1950
|